Народный комиссар по иностранным делам СССР | |
6 июля 1923 - 21 июля 1930 | Чичерин Георгий Васильевич |
21 июля 1930 - 5 декабря 1936 | Литвинов Максим Максимович |
Народный комиссар иностранных дел СССР | |
5 декабря 1936 - 3 мая 1939 | Литвинов Максим Максимович |
3 мая 1939 - 15 марта 1946 | Молотов Вячеслав Михайлович |
Министр иностранных дел СССР | |
19 марта 1946 - 4 марта 1949 | Молотов Вячеслав Михайлович |
4 марта 1949 - 5 марта 1953 | Вышинский Андрей Януарьевич |
5 марта 1953 - 1 июня 1956 | Молотов Вячеслав Михайлович |
1 июня 1956 - 15 февраля 1957 | Шепилов Дмитрий Трофимович |
15 февраля 1957 - 2 июля 1985 | Громыко Андрей Андреевич |
2 июля 1985 - 20 декабря 1990 | Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич |
15 января 1991 - 23 августа 1991 | Бессмертных Александр Александрович |
28 августа 1991 - 14 ноября 1991 | Панкин Борис Дмитриевич |
Министр внешних сношений СССР | |
19 ноября 1991 - 26 декабря 1991 | Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич |
Дата изменения: 08 Sep 2024