СССР: Главы Правительства: 1923-1991 |
|
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР | |
6 июля 1923 - 21 января 1924 | Ульянов (Ленин) Владимир Ильич |
21 января 1924 - 2 февраля 1924 | вакансия [1] |
2 февраля 1924 - 19 декабря 1930 | Рыков Алексей Иванович |
19 декабря 1930 - 6 мая 1941 | Молотов Вячеслав Михайлович |
6 мая 1941 - 15 марта 1946 | Сталин Иосиф Виссарионович |
Председатель Совета Министров СССР | |
19 марта 1946 - 5 марта 1953 | Сталин Иосиф Виссарионович (x) |
5 марта 1953 - 8 февраля 1955 | Маленков Георгий Максимилианович |
8 февраля 1955 - 27 марта 1958 | Булганин Николай Александрович |
27 марта 1958 - 15 октября 1964 | Хрущев Никита Сергеевич |
15 октября 1964 - 23 октября 1980 | Косыгин Алексей Николаевич |
23 октября 1980 - 27 сентября 1985 | Тихонов Николай Александрович |
27 сентября 1985 - 14 января 1991 | Рыжков Николай Иванович |
Премьер-Министр СССР | |
14 января 1991 - 22 августа 1991 | Павлов Валентин Сергеевич |
22 августа 1991 - 5 сентября 1991 | вакансия |
Руководитель Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР [2] | |
6 сентября 1991 - 20 сентября 1991 | Силаев Иван Степанович |
Председатель Межреспубликанского экономического комитета СССР | |
20 сентября 1991 - 14 ноября 1991 | Силаев Иван Степанович (x) |
Председатель Межгосударственного экономического комитета Премьер-Министр Экономического сообщества | |
14 ноября 1991 - 26 декабря 1991 | Силаев Иван Степанович (x) |
[1] | В период вакансии в должности Председателя Народных Комиссаров СССР (21 января 1924 - 2 февраля 1924) фактическое исполнение обязанностей осуществляли: | ||||||||||
Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР | |||||||||||
|
|||||||||||
[2] | Продолжал оставаться в должности Руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР до 19 декабря 1991 г., когда комитет был упразднен Указом Президента РСФСР № 299. |
Дата изменения: 08 Sep 2024