Президиум ЦК: 1952-1956 |
|
16 октября 1952 г. | |
Пленум ЦК КПСС, избранного XIX съездом КПСС, утвердил Президиум ЦК в составе: | |
члены Президиума | |
В. М. Андрианов, А. Б. Аристов, Л. П. Берия, Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, С. Д. Игнатьев, Л. М. Каганович, Д. С. Коротченко, В. В. Кузнецов, О. В. Куусинен, Г. М. Маленков, В. А. Малышев, Л. Г. Мельников, А. И. Микоян, Н. А. Михайлов, В. М. Молотов, М. Г. Первухин, П. К. Пономаренко, М. 3. Сабуров, И. В. Сталин, М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, Д. И. Чесноков, Н. М. Шверник, М. Ф. Шкирятов | |
кандидаты в члены Президиума | |
Л. И. Брежнев, А. Я. Вышинский, А. Г. Зверев, Н. Г. Игнатов, И. Г. Кабанов, А. Н. Косыгин, Н. С. Патоличев, Н. М. Пегов, А. М. Пузанов, И. Ф. Тевосян, П. Ф. Юдин | |
Хронология изменений состава: | |
5 марта 1953 г. (20:00 - 20:40) на совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР был утвержден Президиум ЦК в следующем составе: | |
члены Президиума | |
И. В. Сталин, Г. М. Маленков, Л. П. Берия, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, М. 3. Сабуров, М. Г. Первухин | |
кандидаты в члены Президиума | |
М. Д. Багиров, Л. Г. Мельников, П. К. Пономаренко, Н. М. Шверник | |
5 марта 1953 г. согласно официальной информации в 21:50 скончался И. В. Сталин. | |
6 июня 1953 г. опросом членов ЦК КПСС от обязанностей кандидата в члены Президиума ЦК был освобожден Л. Г. Мельников, кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС утвержден А. И. Кириченко. | |
7 июля 1953 г. Пленум ЦК КПСС исключил из рядов КПСС Л. П. Берия (арестован 26 июня 1953 г.) | |
17 июля 1953 г. Президиум ЦК КПСС принял решение о выводе из состава кандидатов в члены Президиума ЦК М. Д. Багирова. | |
12 июля 1955 г. Пленум ЦК КПСС избрал членами Президиума ЦК А. И. Кириченко и М. А. Суслова. |
Дата изменения: 09 Aug 2024